Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Hovedbranche | ||||
Månedsbeskæftigelse | Navne | Legale ejere | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-08-15 sletter virksomheden Ejerskaber: ONLINEPARTNERS A/S. (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ONLINEPARTNERS A/S. (offentliggjort 2018-10-07)
Den 2017-01-03 sletter virksomheden Ejerskaber: SELSKABET AF DEN 03.01.2017 APS. (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2018-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ONLINEPARTNERS A/S. (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-10-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 tilføjes Vedtægter: 2019-02-06 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-10-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 6, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Avenue 50, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2016-11-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2016-11-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2016-11-22 fjernes Revisor: SØNDERUP & PARTNERE A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2016-11-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Avenue 50, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2016-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredens Torv 8, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-04 tilføjes Revisor: SØNDERUP & PARTNERE A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2016-03-04 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-31 fjernes Bibranche: Husholdninger med ansat medhjælp (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-07-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalinteresser i andre selskaber samt anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2015-07-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2015-07-30 fjernes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-07-31 tilføjes Navne: THJH ApS (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2015-07-30 fjernes Navne: FLERE KUNDER ApS (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2015-07-31 tilføjes Vedtægter: 2015-07-31 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-25 tilføjes Legale ejere: Tina Halkjær Jensen (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredens Torv 8, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2014-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Brendstrupvej 74, 1., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2014-11-13)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-02-01 tilføjes Bibranche: Husholdninger med ansat medhjælp (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-16 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2013-01-16 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brendstrupvej 74, 1., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2014-11-13)
Den 2012-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2012-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nupark 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2011-03-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-01 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2011-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nupark 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2011-03-22)
Den 2011-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nupark 15, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nupark 15, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-18 tilføjes Direktion: Tina Halkjær Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er søgemaskineoptimering af websites som skal være med til at sikre trafik og salg (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2011-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-18 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-18 tilføjes Navne: FLERE KUNDER ApS (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2011-03-18 tilføjes Reelle ejere: Tina Halkjær Jensen (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2011-03-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2011-03-18 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-18 tilføjes Stiftere: Tina Halkjær Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2011-03-18 tilføjes Vedtægter: 2011-03-18 (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2011-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-03-21)
Den 2011-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)