Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-10-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-11-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-09-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-06-26 tilføjes Legale ejere: Line Lykke Christophersen (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-06-26 fjernes Legale ejere: Lise-Lotte Lykke Meilstrup, Ole Reimer Meilstrup (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-06-25 fjernes Legale ejere: Line Lykke Christophersen (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-06-26 tilføjes Reelle ejere: Line Lykke Christophersen (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-06-26 fjernes Reelle ejere: Lise-Lotte Lykke Meilstrup, Ole Reimer Meilstrup (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-06-25 fjernes Reelle ejere: Line Lykke Christophersen (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-06-26 tilføjes Vedtægter: 2018-06-26 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejgårdsvænget 30, 3520 Farum (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Generalvænget 12, 3520 Farum (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2017-08-31 tilføjes Direktion: Line Lykke Christophersen (direktør) (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Ole Reimer Meilstrup (direktion) (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-08-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Generalvænget 12, 3520 Farum (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2017-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gartnervænget 6, 3660 Stenløse (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2016-08-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gartnervænget 6, 3660 Stenløse (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2015-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hindbærvangen 81, 2765 Smørum (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-02 tilføjes Vedtægter: 2015-09-02 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2014-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er passiv formueadministration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-15 tilføjes Vedtægter: 2014-05-15 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2014-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hindbærvangen 81, 2765 Smørum (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2014-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærhavegårdvej 71, 9270 Klarup (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2011-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærhavegårdvej 71, 9270 Klarup (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2011-03-15 tilføjes Direktion: Ole Reimer Meilstrup (direktion) (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2011-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2011-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2011-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2011-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Legale ejere: Line Lykke Christophersen, Lise-Lotte Lykke Meilstrup, Ole Reimer Meilstrup (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Navne: LLM KÆRHAVEGAARD ApS (offentliggjort 2011-03-21)
Den 2011-03-15 tilføjes Reelle ejere: Line Lykke Christophersen, Lise-Lotte Lykke Meilstrup, Ole Reimer Meilstrup (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Stiftere: Ole Reimer Meilstrup, Lise-Lotte Lykke Meilstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-03-21)
Den 2011-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)