Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Opløsningsstrussel seneste | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørnevej 33, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2014-01-22)
Den 2014-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-13 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n. (offentliggjort 2014-01-22)
Den 2014-01-13 fjernes Navne: KN SVEJS & SERVICE ApS (offentliggjort 2014-01-22)
Den 2014-01-13 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2013-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-13 fjernes Stiftere: Karsten Præstegaard Nørmølle, Karsten Koch Nørmølle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-22)
Den 2013-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-23 fjernes Direktion: Karsten Præstegaard Nørmølle (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-23 fjernes Revisor: REGNSKABSFIRMAET MARTIN ENGBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-18 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n. (offentliggjort 2014-01-22)
Den 2011-03-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnevej 33, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2014-01-22)
Den 2011-03-16 tilføjes Direktion: Karsten Præstegaard Nørmølle (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med svejsning og vedligeholdelse af maskiner samt vikarservice og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Navne: KN SVEJS & SERVICE ApS (offentliggjort 2014-01-22)
Den 2011-03-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Revisor: REGNSKABSFIRMAET MARTIN ENGBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Stiftere: Karsten Præstegaard Nørmølle, Karsten Koch Nørmølle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Vedtægter: 2011-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-22)
Den 2011-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)