Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2013-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2013-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2013-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Snaregade 14, 1205 København K (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2013-09-24 fjernes Bibranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2013-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2013-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-16 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2013-09-24 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2013-09-24 fjernes Navne: CRISP SOCIAL ApS (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2013-09-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2013-09-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2013-09-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2013-09-24 fjernes Stiftere: MNO HOLDING ApS, Charlie Tango A/S, BORCH HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2013-09-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2012-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-22 fjernes Bestyrelse: Benjamin Borch (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-05-22 fjernes Direktion: Benjamin Borch (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snaregade 14, 1205 København K (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2011-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Allé 11, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-04 tilføjes Bestyrelse: Benjamin Borch (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2011-11-04 fjernes Bestyrelse: Mads Claus Haupt Toft (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-04 tilføjes Direktion: Benjamin Borch (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2011-11-04 fjernes Direktion: Andreas Borch Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Allé 11, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-16 tilføjes Bestyrelse: Mads Claus Haupt Toft (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Bibranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2011-03-16 tilføjes Direktion: Andreas Borch Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at tilbyde en full-service løsning for virksomheder der ønsker at optræde i sociale medier. (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2011-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2011-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-16 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2011-03-16 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2011-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2011-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2011-03-16 tilføjes Navne: CRISP SOCIAL ApS (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2011-03-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2011-03-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2011-03-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Stiftere: MNO HOLDING ApS, Charlie Tango A/S, BORCH HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2011-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2011-03-16 tilføjes Vedtægter: 2011-03-16 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2011-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2011-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)