Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Revision fravalgt | Revisor | xbrl | ||||
Bestyrelse | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Bibranche | Hjemmeside | ||||
Navne | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-19 tilføjes Reelle ejere: Christian Ranum Spohr (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-02-18 fjernes Reelle ejere: Christian Ranum Spohr (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-02-16 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-16 tilføjes Vedtægter: 2024-02-16 (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2016-11-23 sletter virksomheden Ejerskaber: ESSEC ApS. (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2017-04-04 sletter virksomheden Ejerskaber: EAGLE SHARK CYBER DEFENCE ApS. (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-09-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EAGLE SHARK CYBER DEFENCE ApS. (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2019-09-29 sletter virksomheden Ejerskaber: ESSEC ApS. (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ESSEC ApS. (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2020-03-06 sletter virksomheden Ejerskaber: SAO ApS. (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2020-09-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mik Hanson ApS. (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2023-05-09 sletter virksomheden Ejerskaber: EAGLE SHARK A/S. (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-01-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-01-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 tilføjes Vedtægter: 2024-01-17 (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-01-09 tilføjes Vedtægter: 2024-01-09 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 fjernes Legale ejere: EAGLE SHARK A/S (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-01-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-01-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-01-04 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-01-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-21 tilføjes Bestyrelse: Wilhelmus Martinus Vianen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-13 fjernes Bestyrelse: Lars Schjødt Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-11-29 fjernes Reelle ejere: Marcus Brandt Thiesen, William Bjerring Thiesen (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-10-22 tilføjes Bestyrelse: Lars Schjødt Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-10-22 fjernes Bestyrelse: Mikael Thiesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-05-09 tilføjes Legale ejere: EAGLE SHARK A/S (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2023-05-09 fjernes Legale ejere: EAGLE PARTNER ApS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-09 fjernes Bestyrelse: Jacob Schmidt (formand) (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 tilføjes Bestyrelse: Erik Andreas Bjørnsen (formand) (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-09 fjernes Reelle ejere: Jacob Schmidt (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør i forening med den samlede bestyrelse (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-05 tilføjes Vedtægter: 2022-07-05 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-29 tilføjes Reelle ejere: William Bjerring Thiesen (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2019-10-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-29 tilføjes Legale ejere: VIENNA TRUST FUND S.M.B.A. (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2019-09-29 tilføjes Reelle ejere: Jacob Schmidt, Marcus Brandt Thiesen, Christian Ranum Spohr (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2019-09-28 fjernes Reelle ejere: Christian Ranum Spohr, Jacob Schmidt (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 28, 1. th., 1260 København K (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 7, 1265 København K (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-21 fjernes Bestyrelse: Ken Bonefeld Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Bestyrelse: Ken Bonefeld Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-26 tilføjes Bibranche: Overvågning (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 7, 1265 København K (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2016-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværvej 37, 2791 Dragør (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-04-18 tilføjes Hjemmeside: www.eagleshark.dk (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør i forening med bestyrelsesformanden, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2015-12-14 tilføjes Bestyrelse: Jacob Schmidt (formand) (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2015-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2015-12-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2015-12-14 tilføjes Navne: EAGLE SHARK A/S (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-13 fjernes Navne: EAGLE SHARK ApS (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-14 tilføjes Vedtægter: 2015-12-14 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2015-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-14 fjernes Direktion: Jacob Schmidt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2014-07-14)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværvej 37, 2791 Dragør (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2013-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vølundsgade 13, st., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde konsulentbistand inden for områderne sikkerhed, event og foredrag og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2012-12-13 tilføjes Vedtægter: 2012-12-13 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2012-12-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vølundsgade 13, st., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-15 tilføjes Direktion: Jacob Schmidt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Hovedbranche: Private vagt- og sikkerhedstjenester (offentliggjort 2011-03-17)
Den 2011-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2011-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Kontaktoplysninger: info@eagleshark.dk (offentliggjort 2011-03-17)
Den 2011-03-15 tilføjes Legale ejere: EAGLE PARTNER ApS, EAGLE SHARK PARTNER ApS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Navne: EAGLE SHARK ApS (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2011-03-15 tilføjes Reelle ejere: Christian Ranum Spohr, Jacob Schmidt (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2011-03-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2011-03-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Stiftere: EAGLE SHARK PARTNER ApS, EAGLE PARTNER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2011-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)