Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjørn Ibsen | 11.09.2020 | 15.08.2023 | adm. dir |
Peter Hugo Hagen | 15.06.2020 | 11.09.2020 | adm. dir |
Bent Huusmann | 04.02.2018 | 15.06.2020 | adm. dir |
Lone Nielsen | 25.09.2015 | 04.02.2018 | adm. dir |
Birgit Margrethe Harbo | 30.05.2013 | 25.09.2015 | adm. dir |
Gitte Huusmann Jacobsen | 16.03.2011 | 30.05.2013 | adm. dir |