Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | Hovedbranche | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Harding Wellendorph Lehmann (formand) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 fjernes Bestyrelse: Chlinton Arendahl Nielsen (formand) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2011-03-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TAJCO A/S. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-25 tilføjes Bestyrelse: Catherine Mulvey (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-25 tilføjes Vedtægter: 2024-01-25 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-09-28 tilføjes Bestyrelse: Melanie Schuttenberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-28 fjernes Bestyrelse: Susanne Ann-Charlotte Budin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-05-02 tilføjes Bestyrelse: Chlinton Arendahl Nielsen (formand) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Bestyrelse: Leif Jensen (formand) (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-01 fjernes Bestyrelse: Chlinton Arendahl Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-31 tilføjes Bestyrelse: Chlinton Arendahl Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-11 tilføjes Kontaktoplysninger: AP@tajco-group.com (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-10 fjernes Kontaktoplysninger: AP@tajco.biz (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-07 tilføjes Bestyrelse: Limin Kevin Mao (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-05-25 tilføjes Bestyrelse: Leif Jensen (formand) (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2018-05-25 fjernes Bestyrelse: Torben Ballegaard Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-24 fjernes Bestyrelse: Leif Jensen (næstformand) (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-01 tilføjes Direktion: Erik Laursen (direktør) (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-31 fjernes Direktion: Rolf Manfred Ebbesen (direktør) (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-01-02 tilføjes Bestyrelse: Susanne Ann-Charlotte Budin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2017-10-30 tilføjes Direktion: Rolf Manfred Ebbesen (direktør) (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2017-10-30 fjernes Direktion: Michael Haberl (direktør) (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-08-01 tilføjes Direktion: Michael Haberl (direktør) (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-07-31 fjernes Direktion: Rolf Manfred Ebbesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-19 tilføjes Kontaktoplysninger: AP@tajco.biz (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2016-12-18 fjernes Kontaktoplysninger: kk@tajco.biz (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-06-14 tilføjes Kontaktoplysninger: kk@tajco.biz (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-06-13 fjernes Kontaktoplysninger: iv@tajco.biz (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-05-24 tilføjes Bestyrelse: Leif Jensen (næstformand) (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2016-05-24 fjernes Bestyrelse: Allan Jensen Vestergaard (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-30 tilføjes Vedtægter: 2015-04-30 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2015-04-22 tilføjes Vedtægter: 2015-04-22 (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2014-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Ravns Vej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2014-12-27)
Den 2014-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 1, 7200 Grindsted (offentliggjort 2014-12-27)
Den 2013-05-23 fjernes Bestyrelse: Manfred Günter Kwade (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-11-25 tilføjes Legale ejere: Christian Nygaard Lorenz, Stine Amalie Nygaard Lorenz, Mie Kretzschmar Lorenz, Anne Kretzschmar Lorenz, Ida Lorenz Nellemann (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2012-11-25 fjernes Legale ejere: Christian Nygaard Lorenz, Stine Amalie Nygaard Lorenz, Mie Kretzschmar Lorenz, Anne Kretzschmar Lorenz, Ida Lorenz Nellemann (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2012-04-10 fjernes Direktion: Jan Szklany (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-23 fjernes Direktion: Palle Møldrup Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-20 tilføjes Bestyrelse: Allan Jensen Vestergaard (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-14 tilføjes Kontaktoplysninger: iv@tajco.biz (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2011-04-05)
Den 2011-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling, fabrikation, handel og investering samt at eje kapitalandele og andre værdipapirer eller hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens nærmere skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-17 tilføjes Navne: TAJCO GROUP A/S (offentliggjort 2011-03-23)
Den 2011-03-16 fjernes Navne: NY TAJCO GROUP A/S (offentliggjort 2011-03-16)
Den 2011-03-08 tilføjes Navne: NY TAJCO GROUP A/S (offentliggjort 2011-03-16)
Den 2011-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i fællesskab med 1 medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-17 tilføjes Vedtægter: 2011-03-17 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2011-03-17 fjernes Binavne: TAJCO GROUP A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 tilføjes Binavne: TAJCO GROUP A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 1, 7200 Grindsted (offentliggjort 2014-12-27)
Den 2011-03-08 tilføjes Bestyrelse: Manfred Günter Kwade (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-08 tilføjes Direktion: Palle Møldrup Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 tilføjes Legale ejere: CASIFA ApS, KL HOLDING, GRINDSTED ApS (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2011-03-08 tilføjes Reelle ejere: Frank Lorenz, Kurt Lorenz (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2011-03-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-03-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2011-03-16)
Den 2011-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)