Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Bibranche | Ejerskaber | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holger Danskes Vej 27, st., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Holger Danskes Vej 27, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-28 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-29 fjernes Bibranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2013-04-08 sletter virksomheden Ejerskaber: BEO.IO ApS. (offentliggjort 2016-01-17)
Den 2016-01-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BEO.IO ApS. (offentliggjort 2016-01-17)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holger Danskes Vej 27, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2014-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 161, 4. th., 2200 København N (offentliggjort 2014-11-19)
Den 2014-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål og hovedaktivitet er at drive IT virksomhed med enhver aktivitet der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed samt investering i noterede og unoterede værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-15 tilføjes Vedtægter: 2014-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-15 fjernes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-11-12 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-12 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 tilføjes Kontaktoplysninger: k@psel.dk (offentliggjort 2013-08-21)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-01-03 tilføjes Navne: KAPSEL ApS (offentliggjort 2012-01-03)
Den 2012-01-02 tilføjes Navne: IOPS ApS (offentliggjort 2012-01-02)
Den 2012-01-02 fjernes Navne: IOPS ApS (offentliggjort 2012-01-02)
Den 2012-01-01 fjernes Navne: RM -RF HOLDING ApS (offentliggjort 2011-03-14)
Den 2012-01-02 tilføjes Bibranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2012-01-02 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2012-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 161, 4. th., 2200 København N (offentliggjort 2014-11-19)
Den 2011-03-14 tilføjes Binavne: RM -RF HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 tilføjes Direktion: Kasper Bræmer-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 tilføjes Legale ejere: Kasper Bræmer-Jensen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2011-03-14 tilføjes Navne: RM -RF HOLDING ApS (offentliggjort 2011-03-14)
Den 2011-03-14 tilføjes Reelle ejere: Kasper Bræmer-Jensen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2011-03-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 tilføjes Stiftere: Kasper Bræmer-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-03-14)
Den 2011-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)