Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 95.040,00 (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-17 tilføjes Vedtægter: 2023-10-17 (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2011-03-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HK-INNOVISION 2011 ApS. (offentliggjort 2018-07-12)
Den 2011-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: ENVI-CON ApS. (offentliggjort 2017-01-22)
Den 2016-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ENVI-CON ApS. (offentliggjort 2017-01-22)
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 91.000,00 (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2016-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2016-12-30 tilføjes Vedtægter: 2016-12-30 (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2016-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trapholtparken 15, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Degnevænget 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-10-10 tilføjes Kontaktoplysninger: hk@ratel.dk (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed, investeringsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 82.500,00 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Vedtægter: 2014-12-10 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2013-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Degnevænget 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2012-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Martsvænget 19, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-14 tilføjes Legale ejere: Hans Brun Knudsen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2011-03-14 tilføjes Reelle ejere: Hans Brun Knudsen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2011-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Martsvænget 19, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-01 tilføjes Bestyrelse: Hans Brun Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-01 tilføjes Direktion: Hans Brun Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 tilføjes Navne: HK HOLDING & INVEST ApS (offentliggjort 2011-03-14)
Den 2011-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 tilføjes Stiftere: Hans Brun Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-03-14)
Den 2011-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)