Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-03-13 sletter virksomheden Ejerskaber: BDM CONSULTING ApS. (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: P C Skovgaards Vej 5, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-11-26 fjernes Direktion: Nick Holm-Olsen (direktion) (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-13 (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-11-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-11-26 fjernes Kontaktoplysninger: nho@boacon.dk (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-11-26 fjernes Legale ejere: BOACON ApS (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-11-26 fjernes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 01.03.2011 ApS (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-11-26 fjernes Omlægningsperiode slut: 2016-06-30 (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-11-26 fjernes Omlægningsperiode start: 2016-01-01 (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-11-26 fjernes Reelle ejere: Nick Holm-Olsen, Iben Holm-Olsen (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-11-26 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-11-26 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-11-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-11-26 fjernes Stiftere: SRI HOLDING AF 01.03.2011 ApS, PROFCON A/S, POTTEMAGEREN ApS, BOACON ApS (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-11-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2019-10-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2017-11-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-24 tilføjes Vedtægter: 2017-11-24 (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2017-11-24 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-15 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-09-14 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2016-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: P C Skovgaards Vej 5, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2016-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Juelsgade 7, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-07-29 tilføjes Kontaktoplysninger: nho@boacon.dk (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2016-07-28 fjernes Kontaktoplysninger: kk@bdmconsulting.dk (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-06-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Vedtægter: 2016-06-30 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-01 tilføjes Legale ejere: BOACON ApS (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2016-05-01 tilføjes Reelle ejere: Nick Holm-Olsen, Iben Holm-Olsen (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2016-04-30 fjernes Legale ejere: POTTEMAGEREN ApS, BOACON ApS (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-06-30 (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2016-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-01-01 (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2015-04-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2015-04-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-04-18 fjernes Revisor: RéVison+ Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2014-04-11 tilføjes Revisor: RéVison+ Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2014-04-11 fjernes Revisor: Revisto I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Juelsgade 7, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2012-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandbjergvej 21, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2012-09-03)
Den 2012-12-21 tilføjes Direktion: Nick Holm-Olsen (direktion) (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2012-12-21 fjernes Direktion: Søren Riggelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er enten direkte eller via datterselskab at investere i konsulentvirksomhed indenfor projektledelse og softwareudvikling indenfor virksomhedsapplikationssoftware. (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2012-12-21 tilføjes Legale ejere: POTTEMAGEREN ApS, BOACON ApS (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2012-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2012-12-21 tilføjes Vedtægter: 2012-12-21 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2012-12-21 fjernes Bestyrelse: Nick Holm-Olsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandbjergvej 21, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2012-09-03)
Den 2012-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Juelsgade 7, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2012-01-19)
Den 2012-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Juelsgade 7, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2012-01-19)
Den 2012-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 43, st., 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-19 tilføjes Kontaktoplysninger: kk@bdmconsulting.dk (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2012-01-06 fjernes Bestyrelse: Lars-Otto Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 43, st., 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-13 tilføjes Bestyrelse: Lars-Otto Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-13 tilføjes Direktion: Søren Riggelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2011-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-13 (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2011-03-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2011-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 95.000,00 (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2011-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2011-03-13 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 01.03.2011 ApS (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2011-03-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2011-03-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2011-03-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2011-03-13 tilføjes Revisor: Revisto I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-13 tilføjes Stiftere: SRI HOLDING AF 01.03.2011 ApS, PROFCON A/S, POTTEMAGEREN ApS, BOACON ApS (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2011-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2011-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-31)