Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2011-03-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DRIVE IN BIO ApS. (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2021-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Duehusvej 5, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-01-21 fjernes Direktion: Hans Henrik Kehlet (direktion) (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-08-31 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-01 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-01-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-01-21 fjernes Legale ejere: Birgit Kehlet, Hans Henrik Kehlet (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-01-21 fjernes Navne: KEHLET MEDIA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-01-21 fjernes Reelle ejere: Birgit Kehlet, Hans Henrik Kehlet (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-01-21 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-01-21 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-01-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-01-21 fjernes Stiftere: Hans Henrik Kehlet (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-01-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-02-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-01-24 tilføjes Direktion: Birgit Kehlet (direktør) (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-01-24 tilføjes Vedtægter: 2020-01-24 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2019-02-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-06 tilføjes Legale ejere: Birgit Kehlet, Hans Henrik Kehlet (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2017-03-05 fjernes Legale ejere: Hans Henrik Kehlet (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-06 tilføjes Reelle ejere: Birgit Kehlet, Hans Henrik Kehlet (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2017-02-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2016-01-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-01-30 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2011-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Duehusvej 5, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2011-03-01 tilføjes Direktion: Hans Henrik Kehlet (direktion) (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2011-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2011-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-08-31 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2011-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-01 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2011-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2011-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2011-03-01 tilføjes Legale ejere: Hans Henrik Kehlet (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2011-03-01 tilføjes Navne: KEHLET MEDIA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2011-03-01 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2011-03-01 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2011-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2011-03-01 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2011-03-01 tilføjes Stiftere: Hans Henrik Kehlet (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2011-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2011-03-01 tilføjes Vedtægter: 2011-03-01 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2011-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2011-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-04)