Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kapelvej 51, 2200 København N (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-03 fjernes Navne: CITYFOOD ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-03 fjernes Stiftere: Ib Henrik Routhe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-24 fjernes Direktion: Ib Henrik Routhe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kapelvej 51, 2200 København N (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Per Henrik Lings Allé 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-01 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET TBC AF 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-29 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET TBC AF 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-29 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Per Henrik Lings Allé 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-07 tilføjes Direktion: Ib Henrik Routhe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-07 tilføjes Navne: CITYFOOD ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-03-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-07 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-07 tilføjes Stiftere: Ib Henrik Routhe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-07 tilføjes Vedtægter: 2011-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)