Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 17, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-10 (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-12-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-12-08 fjernes Navne: CHECKMORE ApS (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-12-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-12-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-12-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-12-08 fjernes Stiftere: SOCIAL AGENCY SMBA, PSYCCES ApS, OKTAVI ApS (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-12-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-22 fjernes Direktion: Thomas Ejlerskov Geuken (direktion) (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-22 fjernes Revisor: LYNGEN REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2014-06-05 tilføjes Direktion: Nikola Zivkovic Schou-Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2014-03-31 tilføjes Revisor: LYNGEN REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2014-03-31 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-18 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-18 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 17, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2011-03-10 tilføjes Direktion: Thomas Ejlerskov Geuken (direktion) (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2011-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt at udvikle løsninger målrettet sociale medier. (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2011-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2011-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-10 (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2011-03-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2011-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2011-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2011-03-10 tilføjes Navne: CHECKMORE ApS (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2011-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2011-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2011-03-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2011-03-10 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 tilføjes Stiftere: SOCIAL AGENCY SMBA, PSYCCES ApS, OKTAVI ApS (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2011-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2011-03-10 tilføjes Vedtægter: 2011-03-10 (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2011-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2011-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-22)