Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | xbrl | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Navne | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-08 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-08 tilføjes Vedtægter: 2024-03-08 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-28 tilføjes Direktion: Hans Henrik Schleppegrel Hyltoft Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-06-28 fjernes Direktion: Poul Erik Hyltoft Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørbækvej 10, 8920 Randers NV (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Rævebakken 2, 8830 Tjele (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2016-12-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-01 fjernes Direktion: Hans Henrik Schleppegrel Hyltoft Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-01 tilføjes Bibranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2014-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejning og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-03 tilføjes Vedtægter: 2014-10-03 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2014-10-01 tilføjes Direktion: Hans Henrik Schleppegrel Hyltoft Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2013-11-03 tilføjes Legale ejere: Poul Erik Hyltoft Andersen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2013-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rævebakken 2, 8830 Tjele (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2013-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørbækvej 10, 8920 Randers NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-03 tilføjes Direktion: Poul Erik Hyltoft Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2013-10-03 fjernes Direktion: Hans Henrik Schleppegrel Hyltoft Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-03 tilføjes Navne: HYLTOFT ApS (offentliggjort 2013-10-10)
Den 2013-10-02 fjernes Navne: VESTERVANG GÅRDBUTIK ApS (offentliggjort 2011-03-10)
Den 2013-10-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2014-02-13)
Den 2013-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-02-13)
Den 2011-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørbækvej 10, 8920 Randers NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-09 tilføjes Direktion: Hans Henrik Schleppegrel Hyltoft Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-02-13)
Den 2011-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-09 tilføjes Navne: VESTERVANG GÅRDBUTIK ApS (offentliggjort 2011-03-10)
Den 2011-03-09 tilføjes Reelle ejere: Poul Erik Hyltoft Andersen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2011-03-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2011-03-09 tilføjes Stiftere: Hans Henrik Schleppegrel Hyltoft Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-03-10)
Den 2011-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)