Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 47, 1. th., 1553 København V (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Stevnsvej 3, St. 2., 4600 Køge (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-16 tilføjes Kontaktoplysninger: mhornoe@outlook.dk (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-15 fjernes Kontaktoplysninger: michael.hornoe@gmail.com (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2011-03-10 sletter virksomheden Ejerskaber: SOLID CONSULT ApS. (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2015-07-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Solid Gear ApS. (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SOLID CONSULT ApS. (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Nolon ApS. (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2022-03-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Prime Tech ApS. (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stevnsvej 3, St. 2., 4600 Køge (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2021-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 58, 3., 1260 København K (offentliggjort 2021-03-14)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-09 tilføjes Direktion: Michael Niels Christian Hornø (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-09 fjernes Direktion: Helle Marianne Hornø (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-10-09 tilføjes Legale ejere: Michael Niels Christian Hornø (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-09 fjernes Legale ejere: Helle Marianne Hornø (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-09 tilføjes Reelle ejere: Michael Niels Christian Hornø (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-09 fjernes Reelle ejere: Helle Marianne Hornø (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-08-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-03 tilføjes Vedtægter: 2020-08-03 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-03 fjernes Revisor: T-WIND ApS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-04 tilføjes Revisor: T-WIND ApS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-06-04 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 58, 3., 1260 København K (offentliggjort 2021-03-14)
Den 2020-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 117, 5. 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-05-08)
Den 2019-07-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 117, 5. 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-05-08)
Den 2018-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: michael.hornoe@gmail.com (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2018-06-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Flindts Vænge 3, 4600 Køge (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-21 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2016-06-21 fjernes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2014-07-28 tilføjes Direktion: Helle Marianne Hornø (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-28 fjernes Direktion: Michael Niels Christian Hornø (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-28 tilføjes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2014-04-28 fjernes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Legale ejere: Helle Marianne Hornø (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2014-04-01 tilføjes Reelle ejere: Helle Marianne Hornø (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2013-10-14 tilføjes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-14 fjernes Revisor: NJ FURESØ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flindts Vænge 3, 4600 Køge (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2011-03-10 tilføjes Direktion: Michael Niels Christian Hornø (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 tilføjes Navne: HORNØ HOLDING ApS (offentliggjort 2011-03-10)
Den 2011-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2011-03-10 tilføjes Revisor: NJ FURESØ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 tilføjes Stiftere: Michael Niels Christian Hornø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 tilføjes Vedtægter: 2011-03-10 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2011-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-03-10)
Den 2011-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)