Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2020-02-02 tilføjes Kontaktoplysninger: henrik.binger@live.com (offentliggjort 2020-02-02)
Den 2020-02-01 fjernes Kontaktoplysninger: hebin@unox.dk (offentliggjort 2020-02-02)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2011-07-19)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvereng 9, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-28 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-28 tilføjes Kontaktoplysninger: hebin@unox.dk (offentliggjort 2020-02-02)
Den 2011-04-28 tilføjes Navne: Ejerforeningen Mosegårdsvej 7-11 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2013-11-22)