Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lisbeth Vangsbjerg Mogensen(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lisbeth Vangsbjerg Mogensen | 27.10.2019 | Falkoner Alle 37, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Vangsbjerg Ledelsesrådgivning | 33546866 | Aktiv | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.07.2017 | 0,00 (km) | Fasanvej 9, 4760 Vordingborg | Fasanvej 9, 4760 Vordingborg |
22.05.2018 | 100,15 (km) | Fasanvej 9, 4760 Vordingborg | Kongshøjgade 4, 1675 København V |
28.10.2019 | 2,18 (km) | Kongshøjgade 4, 1675 København V | Falkoner Alle 37, 2000 Frederiksberg |
28.01.2021 | 0,00 (km) | Falkoner Alle 37, 2000 Frederiksberg | Falkoner Alle 37, 2000 Frederiksberg |
08.03.2021 | 0,00 (km) | Falkoner Alle 37, 2000 Frederiksberg | Falkoner Alle 37, 2000 Frederiksberg |
Vangsbjerg Ledelsesrådgivning. |
Sidst opdateret den 22.05.2018 og angivet som gældende fra 22.05.2018 (2311 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Vangsaa Consulting ApS | 32056377 |
Vangsager Design v/Claus Vangsager | 28165102 |
Vang Sales & Motivation ApS | 31430542 |
Vangs APS | 39804565 |
Vangsbjerg Ledelsesrådgivning | 33546866 |
VANGSBO | 34969337 |
Vangsbo ApS | 41116803 |
VANGSBO HOLDING ApS | 34048258 |
Vangsbo Holding Gredstedbro ApS | 40526803 |
Vangsborg v/ Kristen Zepeda-Riis | 40227040 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisbeth Vangsbjerg Mogensen(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lisbeth Vangsbjerg Mogensen(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 67 % | 33 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |