Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2022-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyden 3, 6771 Gredstedbro (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2022-02-09 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2022-02-09 tilføjes Kontaktoplysninger: ho.jernved@bbsyd.dk (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2022-02-09 tilføjes Navne: Seniorklubben for Jernved og Gredstedbro (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2022-02-09 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2020-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyden 3, 6771 Gredstedbro (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-03-04 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-03-04 fjernes Kontaktoplysninger: ho.jernved@bbsyd.dk (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-03-04 fjernes Navne: Seniorklubben for Jernved og Gredstedbro (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-03-04 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2017-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyden 3, 6771 Gredstedbro (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2017-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Plougstrupvej 2, 6771 Gredstedbro (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-03-02 tilføjes Kontaktoplysninger: ho.jernved@bbsyd.dk (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2017-03-01 fjernes Kontaktoplysninger: ieko@dlgtele.dk (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2011-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Plougstrupvej 2, 6771 Gredstedbro (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2011-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstegårdsvej 18, 6771 Gredstedbro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-16 tilføjes Kontaktoplysninger: ieko@dlgtele.dk (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2011-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstegårdsvej 18, 6771 Gredstedbro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-07 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2011-04-07 tilføjes Navne: Seniorklubben for Jernved og Gredstedbro (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2011-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-03-04)