Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hal Kochs Vej 3, 1. 7., 3050 Humlebæk (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Baunegårdsvej 4, 1. th., 2820 Gentofte (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baunegårdsvej 4, 1. th., 2820 Gentofte (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2011-04-08 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-08 tilføjes Interessenter: Julie Maria Elgaard Falkenberg Mortensen, Andrew Richard Downes (offentliggjort 2011-04-01)
Den 2011-04-08 tilføjes Kontaktoplysninger: mdhaveark@gmail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-08 tilføjes Navne: Mortensen Downes Havearkitekter I/S (offentliggjort 2011-04-07)
Den 2011-04-08 tilføjes Reelle ejere: Andrew Richard Downes, Julie Maria Elgaard Falkenberg Mortensen (offentliggjort 2017-10-15)
Den 2011-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)