Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Virksomhedsform |
Den 2023-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Leharsvej 42, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Leharsvej 3, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-15 tilføjes Hjemmeside: https://ejerlauget-ellebaek3.dk/ (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2020-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Leharsvej 3, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2020-04-29 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Kontaktoplysninger: kasserer@ejerlauget-ellebaek3.dk (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Navne: Ejerlauget Ellebæk III (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Oluf Rings Vej 23, 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-31 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-31 fjernes Kontaktoplysninger: benteogjeshansen@youmail.dk (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-31 fjernes Navne: Ejerlauget Ellebæk III (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-31 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oluf Rings Vej 23, 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2011-03-29 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-29 tilføjes Kontaktoplysninger: benteogjeshansen@youmail.dk (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2011-03-29 tilføjes Navne: Ejerlauget Ellebæk III (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2011-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-03-31)