Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Sune Frederik Jauffred(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Sune Frederik Jauffred | 01.04.2020 | Værnedamsvej 16, 1619 København V |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Ambroise Paré v/Sune Frederik Jauffred | 33527640 | Aktiv | Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (869090) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
24.11.2022 | 1,15 (km) | Platanvej 6, 1810 Frederiksberg C | Værnedamsvej 16, 1619 København V |
Ambroise Paré v/Sune Frederik Jauffred. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.02.2011 (4978 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
AMBRE HANDEL ApS | 77370315 |
AMBRE SKO ApS | 34688567 |
AMBRE VENTILATIONSTEKNOLOGI ApS | 77370315 |
AMBright A/S | 42012173 |
Ambroise Paré v/Sune Frederik Jauffred | 33527640 |
AMBROLAURI ApS | 31188776 |
AMBROLAURI TLUGI ApS | 31188776 |
Ambronet | 31113784 |
AMBROSE ApS | 28901399 |
Ambrose Holding ApS | 43640135 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Sune Frederik Jauffred(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Sune Frederik Jauffred(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |