Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergrave 4, 3., 8900 Randers C (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergrave 4, 3., 8900 Randers C (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-04-30 tilføjes Kontaktoplysninger: ap@lou.dk (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-29 fjernes Kontaktoplysninger: avk@lou.dk (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2023-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergrave 4, 3., 8900 Randers C (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2023-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: avk@lou.dk (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2023-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct. Kjelds Gade 23, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-08-31 fjernes Kontaktoplysninger: info@forsikringsrevisor.dk (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2022-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct. Kjelds Gade 23, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct. Kjelds Gade 23, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-04-12 tilføjes Kontaktoplysninger: info@forsikringsrevisor.dk (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2022-04-11 fjernes Kontaktoplysninger: leif-mortensen@hotmail.com (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2020-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct. Kjelds Gade 23, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-10-21 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Kontaktoplysninger: leif-mortensen@hotmail.com (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2020-10-21 tilføjes Navne: Ejerforeningen Sct. Kjelds Gade 23 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct. Kjelds Gade 23, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-06-14 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-14 fjernes Kontaktoplysninger: leif-mortensen@hotmail.com (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-14 fjernes Navne: Ejerforeningen Sct. Kjelds Gade 23 (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-14 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2017-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct. Kjelds Gade 23, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct. Kjelds Gade 23, 8800 Viborg (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct. Kjelds Gade 23, 8800 Viborg (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct. Kjelds Gade 23, 8800 Viborg (offentliggjort 2017-06-11)
Den 2017-06-11 tilføjes Kontaktoplysninger: leif-mortensen@hotmail.com (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2017-06-10 fjernes Kontaktoplysninger: Hjvindum@yahoo.dk (offentliggjort 2017-06-11)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct. Kjelds Gade 23, 8800 Viborg (offentliggjort 2017-06-11)
Den 2011-03-24 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-24 tilføjes Kontaktoplysninger: Hjvindum@yahoo.dk (offentliggjort 2017-06-11)
Den 2011-03-24 tilføjes Navne: Ejerforeningen Sct. Kjelds Gade 23 (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2011-03-24 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-06-14)