Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanholmsmindevej 19, 9293 Kongerslev (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-06-01 tilføjes Hjemmeside: https://ajstemp.dk (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: holding@ajstemp.dk (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2011-03-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AJSTEMP CONSULT ApS. (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2023-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygårdsvej 38, 9260 Gistrup (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-31 fjernes Kontaktoplysninger: consult@ajstemp.dk (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-27 fjernes Revisor: MN Revision og Rådgivning (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygårdsvej 38, 9260 Gistrup (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2015-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Marie Curies Alle 61, 1. th., 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2013-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marie Curies Alle 61, 1. th., 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2013-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelandsgade 193, 2. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2011-03-26)
Den 2011-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelandsgade 193, 2. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2011-03-26)
Den 2011-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelandsgade 192, 2. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelandsgade 192, 2. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-09 tilføjes Direktion: Anders Mølgaard Hansenholt (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i tilknyttede selskaber, samt investering i værdipapirer. Selskabet kan desuden efter direktionens bestemmelse påtage sig andre aktiviteter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-09 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-03-10)
Den 2011-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-09 tilføjes Kontaktoplysninger: consult@ajstemp.dk (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2011-03-09 tilføjes Legale ejere: Anders Mølgaard Hansenholt (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2011-03-09 tilføjes Navne: AJSTEMP HOLDING ApS (offentliggjort 2011-03-09)
Den 2011-03-09 tilføjes Reelle ejere: Anders Mølgaard Hansenholt (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2011-03-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2011-03-09 tilføjes Revisor: MN Revision og Rådgivning (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2011-03-09 tilføjes Stiftere: Anders Mølgaard Hansenholt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-09 tilføjes Vedtægter: 2011-03-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-03-09)
Den 2011-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)