Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Nørskov Bergmann | 01.07.2015 | 10.11.2016 | direktør |
Jens Trillingsgaard | 21.03.2014 | 16.01.2018 | direktion |
Martin Pagh | 09.03.2011 | 16.01.2018 | direktion |
Michael Baunhøj Lange | 09.03.2011 | 26.06.2013 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Nørskov Bergmann | 01.07.2015 | 16.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Martin Pagh | 21.03.2014 | 16.01.2018 | bestyrelse |
Jens Trillingsgaard | 21.03.2014 | 16.01.2018 | bestyrelse |
Moonis Kamil | 21.03.2014 | 16.01.2018 | formand |