Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
xbrl | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Revisor | Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | ||||
Kapital | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 fjernes Bestyrelse: Frank Bo Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-27 fjernes Direktion: Frank Bo Johansen (direktør) (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-04-30 tilføjes Legale ejere: E2M2 Holding ApS (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-04-30 fjernes Legale ejere: FRB Holding ApS (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-04-29 fjernes Legale ejere: E2M2 Holding ApS (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-04-30 tilføjes Reelle ejere: Henrik Slott (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-04-30 fjernes Reelle ejere: Frank Bo Johansen (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-04-29 fjernes Reelle ejere: Henrik Slott (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-03-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-12 tilføjes Binavne: Cxt ApS, Cx & teknique ApS, Cx & teknik ApS (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-11 fjernes Binavne: CX & Teknique ApS, CX & Teknik ApS, CXT ApS (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-12 tilføjes Navne: Cx & tekniq ApS (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-11 fjernes Navne: CX & Tekniq ApS (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-12 tilføjes Vedtægter: 2023-04-12 (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-03-29 tilføjes Binavne: C-RAADGIVNING ApS (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-28 fjernes Binavne: CX & Tekniq ApS (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-15 tilføjes Binavne: CXT ApS (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-03-07 tilføjes Binavne: CX & Tekniq ApS, CX & Teknique ApS, CX & Teknik ApS (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-29 tilføjes Navne: CX & Tekniq ApS (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-03-28 fjernes Navne: C-RAADGIVNING ApS (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-29 tilføjes Vedtægter: 2023-03-29 (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-03-15 tilføjes Vedtægter: 2023-03-15 (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-07 tilføjes Vedtægter: 2023-03-07 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-16 tilføjes Revisor: Toft Revision Registreret Revisionsfirma v/Kim Toft (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-15 fjernes Revisor: Ellebæk Regnskab (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-09 tilføjes Bestyrelse: Henrik Slott (formand) (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-08 fjernes Bestyrelse: Henrik Slott (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-01-13 tilføjes Bestyrelse: Jens Bossen (formand) (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-10 tilføjes Direktion: Frank Bo Johansen (direktør) (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2020-12-10 fjernes Direktion: Lars Peter Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-12-10 tilføjes Legale ejere: E2M2 Holding ApS, FRB Holding ApS (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2020-12-10 fjernes Legale ejere: MARKBLOMST HOLDING ApS (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 fjernes Legale ejere: FRB Holding ApS, E2M2 Holding ApS (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-10 tilføjes Reelle ejere: Henrik Slott, Frank Bo Johansen (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2020-12-10 fjernes Reelle ejere: Lars Peter Christensen (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-10 fjernes Bestyrelse: Jens Bossen (formand) (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-09-08 tilføjes Bestyrelse: Jens Bossen (formand) (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-05 fjernes Bibranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-01-10 tilføjes Revisor: Ellebæk Regnskab (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2020-01-10 fjernes Revisor: DALSGAARD, STAHL & WØLDIKE. GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-25 tilføjes Binavne: C:Raadgivning ApS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-24 fjernes Binavne: C-LEASING ApS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor commissioning, funktionsafprøvning, balancering og rådgivning vedrørende bygningsinstallationer samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-20 tilføjes Vedtægter: 2019-03-20 (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrikrogen 4, 2635 Ishøj (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrikrogen 4, 9., 2635 Ishøj (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 tilføjes Revisor: DALSGAARD, STAHL & WØLDIKE. GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2018-05-31 fjernes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-29 tilføjes Bestyrelse: Henrik Slott (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2016-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 133.333,33 (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2016-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2016-12-29 tilføjes Legale ejere: FRB Holding ApS, E2M2 Holding ApS, MARKBLOMST HOLDING ApS (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2016-12-28 fjernes Legale ejere: MARKBLOMST HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2016-12-29 tilføjes Vedtægter: 2016-12-29 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2016-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrikrogen 4, 9., 2635 Ishøj (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2016-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Markblomstvej 6, 2670 Greve (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-04-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-04-05 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2013-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er virksomhed indenfor rådgivning vedrørende bygningsinstallationer og dermed beslægtede aktiviteter. Selskabet kan tillige drive leasingvirksomhed med de af selskabet ejede biler eller biler, der indkøbes til formålet. (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2013-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2013-04-05 tilføjes Vedtægter: 2013-04-05 (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2011-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markblomstvej 6, 2670 Greve (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2011-03-07 tilføjes Binavne: C-LEASING ApS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2011-03-07 tilføjes Direktion: Lars Peter Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-07 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2011-03-09)
Den 2011-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2011-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-07 tilføjes Legale ejere: MARKBLOMST HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2011-03-07 tilføjes Navne: C-RAADGIVNING ApS (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2011-03-07 tilføjes Reelle ejere: Lars Peter Christensen (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2011-03-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-03-07 tilføjes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2011-03-07 tilføjes Stiftere: MARKBLOMST HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-03-09)
Den 2011-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)