Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jensen Holding Sæby ApS (CVR 41967803) | NORMAL | 22.12.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Lars Dalberg Arp Jensen | 09.03.2011 | 22.12.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
O M L I/S (CVR 34840318) | Ophørt | 21.01.2013 | 31.12.2019 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |
EDC JENSEN & RIISE I/S (CVR 33592965) | SLETTET | 01.04.2011 | 29.04.2020 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |