Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skipperalle 3, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-08 tilføjes Direktion: Ib Sønderby Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje fast ejendom samt foretage hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2011-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 tilføjes Legale ejere: Ib Sønderby Larsen (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2011-03-08 tilføjes Navne: SØRUPVEJ 3 ApS (offentliggjort 2011-03-08)
Den 2011-03-08 tilføjes Reelle ejere: Ib Sønderby Larsen (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2011-03-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 tilføjes Stiftere: Ib Sønderby Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 tilføjes Vedtægter: 2011-03-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-03-08)
Den 2011-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)