Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2011-01-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HC DEVELOPMENT ApS. (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2023-01-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 tilføjes Vedtægter: 2019-12-17 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-31 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2012-01-31 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 2, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-25 tilføjes Direktion: Peter Kroghave Hartvig (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, at foretage investeringer, og at udøve enhver aktivitet, som efter direktionens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Legale ejere: Sebastian Kroghave Hartvig, Judith Hartvig, Peter Kroghave Hartvig (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2011-01-25 tilføjes Navne: SEBASTIAN HARTVIG ApS (offentliggjort 2011-03-08)
Den 2011-01-25 tilføjes Reelle ejere: Sebastian Kroghave Hartvig, Judith Hartvig, Peter Kroghave Hartvig (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2011-01-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2011-01-25 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Stiftere: Peter Kroghave Hartvig, Judith Hartvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Vedtægter: 2011-01-25 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2011-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-03-08)
Den 2011-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)