Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Bestyrelse | xbrl | Direktion | ||||
Binavne | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Revisor | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Revision fravalgt | Kapitalvaluta | ||||
Virksomhedsform | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2017-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EDISERVICE ApS. (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-18 sletter virksomheden Ejerskaber: EDISERVICE ApS. (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2024-06-10 tilføjes Bestyrelse: Erik Johannes Kaae (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2023-12-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-02 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Vilhelm Løvenørn Bardenfleth (formand) (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-02 fjernes Bestyrelse: Henning Poulsen (formand) (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-01 fjernes Bestyrelse: Jørgen Vilhelm Løvenørn Bardenfleth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-01 tilføjes Direktion: Morten Klank (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-30 fjernes Direktion: Nicolai Krog (direktør) (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-05-02 tilføjes Binavne: EDISERVICE A/S, B2B Backbone A/S (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-01 tilføjes Vedtægter: 2022-05-01 (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-01-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-18 tilføjes Bestyrelse: Jon Erik Risvig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-18 fjernes Bestyrelse: Dennis Nørgaard Zachariasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-12-18 tilføjes Legale ejere: Bizbrains Holding ApS (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-18 fjernes Legale ejere: EBEX HOLDING ApS, NICOLAI KROG ApS, DNZ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-18 tilføjes Reelle ejere: Paw Sandal Pedersen (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-18 fjernes Reelle ejere: Nicolai Krog, Dennis Nørgaard Zachariasen (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-17 fjernes Reelle ejere: Paw Sandal Pedersen (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-18 tilføjes Vedtægter: 2020-12-18 (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2020-12-17 tilføjes Vedtægter: 2020-12-17 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 505.000,00 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-27 tilføjes Kontaktoplysninger: info@bizbrains.dk (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 fjernes Kontaktoplysninger: lre@bizbrains.dk (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneparken 1, st., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneparken 1, st., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneparken 1, st., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneparken 1, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-09-20 tilføjes Kontaktoplysninger: lre@bizbrains.dk (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2017-09-19 fjernes Kontaktoplysninger: kpe@bizbrains.dk (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-14 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Vilhelm Løvenørn Bardenfleth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-12 fjernes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneparken 1, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2014-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneparken 14, 3., 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-09 tilføjes Kontaktoplysninger: kpe@bizbrains.dk (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er it-konsulent ydelser, hostede it-løsninger og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-04 tilføjes Navne: BIZBRAINS A/S (offentliggjort 2013-02-22)
Den 2013-02-03 fjernes Navne: DK GATEWAY A/S (offentliggjort 2012-02-15)
Den 2013-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-04 tilføjes Vedtægter: 2013-02-04 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2013-02-04 fjernes Binavne: BIZBRAINS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneparken 14, 3., 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 4, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-15 tilføjes Binavne: BIZBRAINS A/S, EBEX A/S, DK GATEWAY A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-01-03 tilføjes Bestyrelse: Dennis Nørgaard Zachariasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2012-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-03 tilføjes Navne: DK GATEWAY A/S (offentliggjort 2012-02-15)
Den 2012-01-02 fjernes Navne: DK GATEWAY ApS (offentliggjort 2011-03-07)
Den 2012-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2012-02-15)
Den 2012-01-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-03-07)
Den 2012-01-03 fjernes Direktion: Paw Sandal Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-06 tilføjes Legale ejere: EBEX HOLDING ApS, NICOLAI KROG ApS, DNZ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2011-03-07 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2011-09-08)
Den 2011-03-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 4, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-06 tilføjes Direktion: Paw Sandal Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-06 tilføjes Navne: DK GATEWAY ApS (offentliggjort 2011-03-07)
Den 2011-03-06 tilføjes Reelle ejere: Paw Sandal Pedersen, Nicolai Krog, Dennis Nørgaard Zachariasen (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2011-03-06 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-06 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-06 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2011-03-06 tilføjes Stiftere: NICOLAI KROG ApS, EBEX HOLDING ApS, DNZ HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-03-07)
Den 2011-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)