Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Robert Mørkegaard Gertsen | 13.08.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Rosenthal | 10.04.2024 | 13.08.2024 | direktør |
Thomas Arndt Friberg | 10.04.2013 | 10.04.2024 | direktør |
Peter Møller | 13.08.2012 | 10.04.2013 | adm. dir |
Niels Henrik Sodemann | 27.02.2011 | 13.08.2012 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Witthøfft Hansen | 30.06.2023 | 11.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Anders Sindal Kjøge | 30.06.2023 | 11.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michel Goldin | 10.03.2017 | 06.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christopher Clausen | 09.03.2017 | 01.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Christian Kobber | 30.09.2016 | 09.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Vestergaard Kurubacak | 11.08.2015 | 30.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Finn Rosenthal | 30.09.2014 | 11.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Lisberg Nielsen | 07.05.2013 | 30.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Christian Petri | 10.04.2013 | 11.06.2024 | formand |
Allan Sønderskov Darre | 10.04.2013 | 15.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Arndt Friberg | 10.04.2013 | 30.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Nikolai Gade | 10.04.2013 | 05.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Rene Meyer | 13.08.2012 | 23.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Kim Lund Johansen | 13.08.2012 | 10.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Hartmann | 13.08.2012 | 10.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Ulrich Foged | 13.08.2012 | 10.04.2013 | formand |
Anders Budtz-Olsen | 20.09.2011 | 10.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Nistrup | 20.09.2011 | 13.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Bjørn Rørth Andersen | 20.09.2011 | 13.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Vestergaard Kurubacak | 27.02.2011 | 13.08.2012 | formand |
Henrik Lisberg Nielsen | 27.02.2011 | 20.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Schjødt Jensen | 27.02.2011 | 20.09.2011 | bestyrelsesmedlem |