Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Johannesen Madsen | 01.09.2014 | 07.08.2017 | direktion |
Søren Poulsgaard Jensen | 01.09.2014 | 07.08.2017 | adm. dir |
Marc Gert Bergstein | 19.02.2013 | 01.09.2014 | direktion |
Claus Peter Vitting Nikolajsen | 27.06.2012 | 19.02.2013 | direktion |
Steen Wæver | 02.03.2011 | 27.06.2012 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Johannesen Madsen | 19.12.2012 | 01.09.2014 | bestyrelse |
Søren Poulsgaard Jensen | 16.05.2012 | 01.09.2014 | formand |
Claus Peter Vitting Nikolajsen | 16.05.2012 | 19.12.2012 | bestyrelse |
Dr. Gernot Dirk Tesch | 22.06.2011 | 01.09.2014 | bestyrelse |
Bengt Åke Günter Pihl | 02.03.2011 | 16.05.2012 | formand |
Tage Reinert | 02.03.2011 | 10.01.2012 | bestyrelse |