Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-03-06 sletter virksomheden Ejerskaber: ELLEPOT A/S. (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Storstrømsvej 55, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-08-21 fjernes Bestyrelse: Søren Pap-Tolstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-08-21 fjernes Binavne: ELLEGAARD INVESTMENT A/S (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-08-21 fjernes Direktion: Lars Steen Pedersen (adm. dir) (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-31 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-08-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-08-21 fjernes Legale ejere: ELLEGAARD INVESTMENT I ApS (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-08-21 fjernes Navne: ELLEGAARD INVESTMENT II A/S (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-08-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 2013-12-31 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-08-21 fjernes Omlægningsperiode start: 2013-07-01 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-08-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-08-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-08-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-08-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-08-21 fjernes Stiftere: ERHVERVSINVEST MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-08-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-29 tilføjes Bestyrelse: Hans Lohmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-03-29 fjernes Bestyrelse: Klaus Wätzold Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-29 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Nicolai Jungersen (næstformand) (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2016-03-29 fjernes Bestyrelse: Esben Møller Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-03-28 fjernes Bestyrelse: Ulrik Nicolai Jungersen (formand) (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2013-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-12-31 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2013-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-07-01 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2013-05-24 tilføjes Bestyrelse: Henrik Normann (næstformand) (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2013-05-24 fjernes Bestyrelse: Jens Thøger Hansen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storstrømsvej 55, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2013-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 4, 5., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2012-03-07)
Den 2013-03-06 tilføjes Bestyrelse: Jens Thøger Hansen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-06 fjernes Bestyrelse: Carsten Henrik Ørssleff (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-06 tilføjes Direktion: Lars Steen Pedersen (adm. dir) (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2013-03-06 fjernes Direktion: Thomas Marstrand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, samt at besidde kapitalandele i andre selskaber (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2013-03-06 tilføjes Legale ejere: ELLEGAARD INVESTMENT I ApS (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2013-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med næstformanden, af næstformanden i forening med direktøren, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren eller af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2013-03-06 tilføjes Vedtægter: 2013-03-06 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2012-07-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2012-07-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 4, 5., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2012-03-07)
Den 2012-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nybrogade 12, 2., 1203 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrogade 12, 2., 1203 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-02 tilføjes Bestyrelse: Carsten Henrik Ørssleff (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-02 tilføjes Binavne: ELLEGAARD INVESTMENT A/S (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2011-03-02 tilføjes Direktion: Thomas Marstrand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2011-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-31 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2011-03-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2011-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2011-03-02 tilføjes Navne: ELLEGAARD INVESTMENT II A/S (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2011-03-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2011-03-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2011-03-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2011-03-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-02 tilføjes Stiftere: ERHVERVSINVEST MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2011-03-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2011-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-23)