Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2013-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2013-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2013-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyrstinge Bygade 76, 4100 Ringsted (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2013-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-08-31 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2013-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-03 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2013-05-17 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med blomster og planter (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2013-05-17 fjernes Navne: BLOMSTERGROSSISTEN ApS (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2013-05-17 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2013-05-17 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2013-05-17 fjernes Revisor: I. G. REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2013-05-17 fjernes Stiftere: Yahya Kutlu, Michael Stegmann, Brian Peter Christian Nielsen (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2013-05-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2013-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2013-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-08 fjernes Bestyrelse: Brian Peter Christian Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-04-08 fjernes Direktion: Michael Stegmann (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2011-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyrstinge Bygade 76, 4100 Ringsted (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2011-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sorøvej 168, 4173 Fjenneslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-23 tilføjes Direktion: Michael Stegmann (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2011-06-22 fjernes Direktion: Yahya Kutlu (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-22 fjernes Bestyrelse: Michael Stegmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sorøvej 168, 4173 Fjenneslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-03 tilføjes Bestyrelse: Michael Stegmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-03 tilføjes Direktion: Yahya Kutlu (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med engroshandel med blomster samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2011-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-08-31 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2011-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-03 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2011-03-03 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med blomster og planter (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2011-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2011-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2011-03-03 tilføjes Navne: BLOMSTERGROSSISTEN ApS (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2011-03-03 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2011-03-03 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2011-03-03 tilføjes Revisor: I. G. REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2011-03-03 tilføjes Stiftere: Yahya Kutlu, Michael Stegmann, Brian Peter Christian Nielsen (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2011-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og ét bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2011-03-03 tilføjes Vedtægter: 2011-03-03 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2011-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2011-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)