Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sturlasgade 10, 2., 2300 København S (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-01 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-19 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-19 fjernes Kontaktoplysninger: karin@piculell.dk (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-19 fjernes Legale ejere: CP 2002 HOLDING ApS, LEELA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-19 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET INDUSTRIKROGEN 1 ApS (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-19 fjernes Reelle ejere: Mogens Claes Piculell (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-08-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-16 fjernes Direktion: Karin Laursen Piculell (direktør) (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-01-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sturlasgade 10, 2., 2300 København S (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2020-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrikrogen 1, 2635 Ishøj (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-27 tilføjes Kontaktoplysninger: karin@piculell.dk (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-11 tilføjes Direktion: Karin Laursen Piculell (direktør) (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2019-03-11 fjernes Direktion: Mogens Claes Piculell (direktion) (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2018-12-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2015-11-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2015-11-26 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2014-02-23 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2014-02-23 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-20 tilføjes Legale ejere: CP 2002 HOLDING ApS, LEELA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2014-01-20 tilføjes Reelle ejere: Mogens Claes Piculell (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2013-05-18 fjernes Direktion: Steen Einar Piculell (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrikrogen 1, 2635 Ishøj (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2011-02-23 tilføjes Direktion: Steen Einar Piculell (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom. (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2011-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2011-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-01 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2011-02-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2011-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2011-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2011-02-23 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET INDUSTRIKROGEN 1 ApS (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2011-02-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2011-02-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2011-02-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2011-02-23 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2011-02-23 tilføjes Vedtægter: 2011-02-23 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2011-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2011-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-16)