Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Stefan Helge Ruud | 04.07.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Andreas Lykke Grote | 10.07.2013 | 04.07.2024 | adm. dir |
Lennart Martin Feldt | 11.02.2011 | 10.07.2013 | direktør |
Gert Henning Løwe Nielsen | 11.02.2011 | 02.11.2012 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Anders Karlsson | 04.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Stefan Helge Ruud | 01.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Lennart Martin Feldt | 10.07.2013 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Britt Elisabeth Ralbring | 10.07.2013 | 31.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Harald Oluf Torvald Häller | 21.10.2011 | 17.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Michael Andreas Lykke Grote | 11.02.2011 | 04.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Gert Henning Løwe Nielsen | 11.02.2011 | 04.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lennart Mikael Feldt | 11.02.2011 | 10.07.2013 | formand |
Kim Henning | 11.02.2011 | 21.10.2011 | bestyrelsesmedlem |