Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbjergvej 6, 7400 Herning (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Direktion: Poul Breinholt Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-01 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Hovedbranche: Blandet drift (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Kontaktoplysninger: poul-hansen1@hotmail.com (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Legale ejere: Poul Breinholt Hansen (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Navne: POUL BREINHOLT HANSEN ApS (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Reelle ejere: Poul Breinholt Hansen (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Stiftere: Poul Breinholt Hansen (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2014-09-03 sletter virksomheden Ejerskaber: PL AGRO A/S. (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2022-11-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbjergvej 6, 7400 Herning (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2019-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: poul-hansen1@hotmail.com (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nr. Greenvej 33, 7400 Herning (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-11-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-11 tilføjes Hovedbranche: Blandet drift (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2013-01-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nr. Greenvej 33, 7400 Herning (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2011-03-01 tilføjes Direktion: Poul Breinholt Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2011-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiel virksomhed og eventuel drift af landbrugsvirksomhed (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2011-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2011-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-01 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2011-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2011-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2011-03-01 tilføjes Legale ejere: Poul Breinholt Hansen (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2011-03-01 tilføjes Navne: POUL BREINHOLT HANSEN ApS (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2011-03-01 tilføjes Reelle ejere: Poul Breinholt Hansen (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2011-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2011-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2011-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2011-03-01 tilføjes Stiftere: Poul Breinholt Hansen (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2011-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Direktionen (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2011-03-01 tilføjes Vedtægter: 2011-03-01 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2011-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2011-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-07)