Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Hjemmeside | Bestyrelse | Direktion | Navne | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2021-10-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EBT Holdco ApS. (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-11-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Anaergia Systems A/S. (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2023-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovparken 46, st. th., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestvejen 170-172, 1., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-31 tilføjes Kontaktoplysninger: C-consulting@c.dk (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-30 fjernes Hjemmeside: www.anaergia.com (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-22 tilføjes Bestyrelse: Jochen Gerhard Matzke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-22 fjernes Bestyrelse: Robert Allan Murray (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-22 tilføjes Direktion: Jochen Gerhard Matzke (adm. dir.) (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-22 fjernes Direktion: Robert Allan Murray (adm. dir.) (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2022-07-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-29 tilføjes Direktion: Robert Allan Murray (adm. dir.) (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2022-06-29 fjernes Direktion: Bo Asmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-03-21 tilføjes Hjemmeside: www.anaergia.com (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-11-15 tilføjes Navne: Anaergia A/S (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-14 fjernes Navne: ENVO GROUP A/S (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-15 tilføjes Vedtægter: 2021-11-15 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller den administrerende direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-27 tilføjes Bestyrelse: Robert Allan Murray (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2021-10-27 fjernes Bestyrelse: Bo Asmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-10-27 tilføjes Direktion: Bo Asmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2021-10-26 fjernes Direktion: Bo Asmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-10-27 tilføjes Legale ejere: Anaergia Europe GmbH (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-27 fjernes Legale ejere: BAHA HOLDING ApS, Pyrsey S.A. (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-27 tilføjes Vedtægter: 2021-10-27 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-10-21 tilføjes Vedtægter: 2021-10-21 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-27 fjernes Reelle ejere: Bo Asmussen, Josè Gerardo Cartellone (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2021-10-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-28 tilføjes Bestyrelse: Juan Manuel Rubio (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2020-08-28 fjernes Bestyrelse: Alejandro Cartellone (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 fjernes Bestyrelse: Lis Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestvejen 170-172, 1., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2018-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestvejen 170-172, 1., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-16 tilføjes Bestyrelse: Alejandro Cartellone (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2016-08-16 fjernes Bestyrelse: Lara Balboni (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-13 tilføjes Bestyrelse: Tristan Alfredo Lorenzo Briano (formand) (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-12-12 fjernes Bestyrelse: Hans Henrik Fischer (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestvejen 170-172, 1., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2012-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugkobbel 256, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2011-07-05)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-15 tilføjes Bestyrelse: Hans Henrik Fischer (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugkobbel 256, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2011-07-05)
Den 2011-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Nymøllevej 14, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-30 tilføjes Bestyrelse: Lara Balboni (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-30 fjernes Bestyrelse: Henrik Brink (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-24 tilføjes Legale ejere: Josè Gerardo Cartellone, Pyrsey S.A. (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2011-05-24 fjernes Legale ejere: Josè Gerardo Cartellone (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2011-05-24 tilføjes Reelle ejere: Josè Gerardo Cartellone (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2011-03-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for bioenergi, projektering, salg af bioenergiprojekter, investering, produktion m.v. indenfor alternativ energi og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-02 tilføjes Navne: ENVO GROUP A/S (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2011-03-01 fjernes Navne: ENVO DK A/S (offentliggjort 2011-03-01)
Den 2011-03-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2011-03-02 tilføjes Vedtægter: 2011-03-02 (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2011-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nymøllevej 14, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-28 tilføjes Bestyrelse: Henrik Brink (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-28 tilføjes Bibranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2011-05-26)
Den 2011-02-28 tilføjes Bibranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2011-05-26)
Den 2011-02-28 tilføjes Direktion: Bo Asmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af vindmøller og dele hertil (offentliggjort 2011-05-26)
Den 2011-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2011-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 tilføjes Legale ejere: Bo Asmussen, BAHA HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2011-02-28 fjernes Legale ejere: Bo Asmussen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2011-02-28 tilføjes Navne: ENVO DK A/S (offentliggjort 2011-03-01)
Den 2011-02-28 tilføjes Reelle ejere: Bo Asmussen (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2011-02-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-02-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 tilføjes Stiftere: HBHA HOLDING ApS, BAHA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2011-03-01)
Den 2011-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)