Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Elin Pedersen | 15.02.2011 | 31.12.2021 | |
Michael Seiger Kristiansen | 15.02.2011 | 31.12.2021 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
MICHAEL SK HOLDING ApS (CVR 36444320) | 01.01.2017 | 31.12.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Michael Seiger Kristiansen | 01.08.2011 | 01.01.2017 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Majbritt Lindved Mortensen | 01.08.2011 | 31.12.2016 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Helle Hansen | 01.08.2011 | 31.12.2016 | 33,33-49,99% | 33,33 % |