Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Kapital | Revisor | ||||
Formål | Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Bibranche | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2014-05-05 sletter virksomheden Ejerskaber: IMOTIONS A/S. (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-06-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IMOTIONS A/S. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2023-04-26 tilføjes Bestyrelse: Mats Benjaminsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-04-26 fjernes Bestyrelse: Johan Martin Bjuve (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-04-20 fjernes Direktion: Thorsten Larsen-Seul (direktør) (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2022-12-13 tilføjes Bestyrelse: Johan Martin Bjuve (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2022-12-13 fjernes Bestyrelse: Anders Lyrheden (formand) (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-12 fjernes Bestyrelse: Martin Krantz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-25 tilføjes Bestyrelse: Martin Krantz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2021-11-25 fjernes Bestyrelse: Peter Hartzbech (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-11-24 fjernes Bestyrelse: Ulrik Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-11-25 tilføjes Legale ejere: Smart Eye Aktiebolag (publ) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-25 fjernes Legale ejere: True Born Global Investments I ApS, Holger Lunden, UJ HOLDING ApS, Lunden Energy ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-25 fjernes Reelle ejere: Peter Hartzbech, Holger Lunden, Ulrik Jensen (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 6, 4., 1105 København K (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Allé 1-3, 1621 København V (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-28 tilføjes Hjemmeside: www.imotions.com (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-05-31 tilføjes Vedtægter: 2021-05-31 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-30 tilføjes Legale ejere: Lunden Energy ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-29 tilføjes Kontaktoplysninger: info@imotions.com (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-10-28 fjernes Kontaktoplysninger: peter@hartzbech.com (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-08-03)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-23 tilføjes Vedtægter: 2018-07-23 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2018-07-09 tilføjes Vedtægter: 2018-07-09 (offentliggjort 2018-08-03)
Den 2018-07-09 tilføjes Direktion: Thorsten Larsen-Seul (direktør) (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-23 tilføjes Bestyrelse: Holger Lunden (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2017-10-23 fjernes Bestyrelse: Louise Koefoed Lunden (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-15 tilføjes Vedtægter: 2017-08-15 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-04 tilføjes Vedtægter: 2017-04-04 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-04-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Allé 1-3, 1621 København V (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2016-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 34, 1., 1620 København V (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2016-08-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-08-03)
Den 2016-08-03 tilføjes Vedtægter: 2016-08-03 (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 774.445,00 (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-06-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-06-13 tilføjes Legale ejere: IMOTIONS A/S (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2015-06-12 fjernes Legale ejere: IMOTIONS A/S (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-06-13 tilføjes Vedtægter: 2015-06-13 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-03-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 34, 1., 1620 København V (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2014-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kompagnistræde 27, 3., 1208 København K (offentliggjort 2014-09-24)
Den 2014-09-01 tilføjes Legale ejere: UJ HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2014-08-31 fjernes Legale ejere: UJ HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med markedsføring, salg og distribution af eye tracking hardware og software og relaterede eye tracking service ydelser samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 694.445,00 (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2014-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-05 tilføjes Legale ejere: IMOTIONS A/S (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2014-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af hver af direktøren og bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2014-05-05 tilføjes Vedtægter: 2014-05-05 (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kompagnistræde 27, 3., 1208 København K (offentliggjort 2014-09-24)
Den 2013-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeholm 13 1., 2730 Herlev (offentliggjort 2011-02-25)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-21 tilføjes Navne: IMOTIONS A/S (offentliggjort 2013-05-22)
Den 2013-05-20 fjernes Navne: IMOTIONS - EYE TRACKING A/S (offentliggjort 2011-03-03)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-10 tilføjes Bestyrelse: Louise Koefoed Lunden (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-10 fjernes Bestyrelse: Simon Falbe-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-22 tilføjes Bestyrelse: Simon Falbe-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-22 fjernes Bestyrelse: Louise Koefoed Lunden (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 625.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 571.429,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-27 tilføjes Legale ejere: UJ HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2012-01-27 tilføjes Reelle ejere: Ulrik Jensen (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-02-28 tilføjes Bestyrelse: Louise Koefoed Lunden (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 166.666,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2011-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 tilføjes Legale ejere: True Born Global Investments I ApS, Holger Lunden (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2011-02-27 fjernes Legale ejere: True Born Global Investments I ApS, Holger Lunden (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2011-02-25 tilføjes Legale ejere: Holger Lunden (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2011-02-23 tilføjes Legale ejere: True Born Global Investments I ApS (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2011-02-28 tilføjes Navne: IMOTIONS - EYE TRACKING A/S (offentliggjort 2011-03-03)
Den 2011-02-27 fjernes Navne: IMOTIONS - EYE TRACKING ApS (offentliggjort 2011-02-23)
Den 2011-02-23 tilføjes Navne: IMOTIONS - EYE TRACKING ApS (offentliggjort 2011-02-23)
Den 2011-02-28 tilføjes Reelle ejere: Holger Lunden (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2011-02-23 tilføjes Reelle ejere: Peter Hartzbech (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2011-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2011-03-03)
Den 2011-02-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-02-23)
Den 2011-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-02-23)
Den 2011-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeholm 13 1., 2730 Herlev (offentliggjort 2011-02-25)
Den 2011-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Undinevej 1, 3660 Stenløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Undinevej 1, 3660 Stenløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-25 tilføjes Bibranche: Markedsanalyse og offentlig meningsmåling (offentliggjort 2011-03-16)
Den 2011-02-25 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2011-03-16)
Den 2011-02-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-24 tilføjes Kontaktoplysninger: peter@hartzbech.com (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2011-02-23 tilføjes Direktion: Peter Hartzbech (adm. dir.) (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2011-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-02-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 tilføjes Stiftere: True Born Global Investments I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)