Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Annette Elise Rye | 22.02.2011 | 30.05.2024 | |
Christina Winther Nørgaard | 22.02.2011 | 30.05.2024 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Annette Elise Rye | 01.06.2013 | 30.05.2024 | 100,00% | 100,00 % |
Helle Overbeck Hvilsted-Olsen | 01.06.2013 | 31.05.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |