Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-02-22 sletter virksomheden Ejerskaber: HØRECENTER LIMFJORD ApS. (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2019-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Simons Bakke 86, 7700 Thisted (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-01-14 fjernes Direktion: Per-Henrik Schønherr Christensen (direktion) (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-01-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-01-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-02-21 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-01-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-01-14 fjernes Legale ejere: Per-Henrik Schønherr Christensen, Grethe Harbo Andersen (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-01-14 fjernes Navne: GRETHE HARBO ANDERSEN OG PER-HENRIK SCHØNHERR CHRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-01-14 fjernes Reelle ejere: Per-Henrik Schønherr Christensen, Grethe Harbo Andersen (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-01-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-01-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-01-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-01-14 fjernes Stiftere: Per-Henrik Schønherr Christensen, Grethe Harbo Andersen (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-01-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-28 fjernes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Simons Bakke 86, 7700 Thisted (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2011-02-21 tilføjes Direktion: Per-Henrik Schønherr Christensen (direktion) (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2011-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er via dertil oprettet datterselskab at drive virksomhed med høreklinik og salg af høreapparater og høreforbedringsteknologi til hørehæmmede samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2011-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2011-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-02-21 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2011-02-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2011-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2011-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2011-02-21 tilføjes Legale ejere: Per-Henrik Schønherr Christensen, Grethe Harbo Andersen (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2011-02-21 tilføjes Navne: GRETHE HARBO ANDERSEN OG PER-HENRIK SCHØNHERR CHRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2011-02-21 tilføjes Reelle ejere: Per-Henrik Schønherr Christensen, Grethe Harbo Andersen (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2011-02-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2011-02-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2011-02-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2011-02-21 tilføjes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-21 tilføjes Stiftere: Per-Henrik Schønherr Christensen, Grethe Harbo Andersen (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2011-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af de i selskabet værende direktører i forening. Er der alene valgt én direktør, tegner denne selskabet alene. (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2011-02-21 tilføjes Vedtægter: 2011-02-21 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2011-02-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2011-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-29)