Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftehøj 108, 6470 Sydals (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Direktion: Knud Bjarne Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-02-18 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Legale ejere: JB RASMUSSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 23.2.2011 SØNDERBORG ApS (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Reelle ejere: Knud Bjarne Rasmussen (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Stiftere: BJARNE RASMUSSEN INVEST ApS (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-06-30 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-06-29 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-03-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftehøj 108, 6470 Sydals (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2018-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Alsion 2, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-05-21)
Den 2018-05-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Legale ejere: JB RASMUSSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2011-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2011-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alsion 2, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-05-21)
Den 2011-02-18 tilføjes Direktion: Knud Bjarne Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2011-02-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg samt opførelse af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2011-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2011-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-02-18 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2011-02-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2011-02-18 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2011-02-18 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 23.2.2011 SØNDERBORG ApS (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2011-02-18 tilføjes Reelle ejere: Knud Bjarne Rasmussen (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2011-02-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2011-02-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2011-02-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2011-02-18 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2011-02-18 tilføjes Stiftere: BJARNE RASMUSSEN INVEST ApS (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2011-02-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2011-02-18 tilføjes Vedtægter: 2011-02-18 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2011-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2011-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-30)