Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: GREENSAVE PROJEKT A/S. (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2016-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: VICH 4208 HOLDING ApS. (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2018-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: ISOURCING ApS. (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-05 tilføjes Kontaktoplysninger: oc@greensave.dk (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-04 tilføjes Legale ejere: Helga Christensen (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-04 fjernes Legale ejere: Prime Petroleum Ltd (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-04 tilføjes Reelle ejere: Helga Christensen (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2018-12-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: Prime Petroleum Ltd (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2013-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elverbo 17, 2840 Holte (offentliggjort 2013-04-30)
Den 2013-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Valdkær 22, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-20 fjernes Revisor: LYNGEN REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valdkær 22, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-16 tilføjes Direktion: Ole Just Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, yde konsulentbistand, service, foretage køb og salg af værdipapirer, handel med fast ejendom samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-02-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-02-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-16 tilføjes Navne: GREEN-11 ApS (offentliggjort 2011-02-25)
Den 2011-02-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2011-02-16 tilføjes Revisor: LYNGEN REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-16 tilføjes Stiftere: O. C. PROPERTY MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-16 tilføjes Vedtægter: 2011-02-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-02-25)
Den 2011-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)