Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Kragballe | 03.08.2016 | 31.08.2017 | direktør |
Carsten Juul Hansen | 01.12.2014 | 03.08.2016 | direktion |
Regitze Ann Olesen | 30.11.2012 | 01.12.2014 | direktion |
Mikkel Lie Højhus | 23.03.2012 | 30.11.2012 | direktion |
Søren Borgaard Thomsen | 01.01.2011 | 23.03.2012 | direktion |