Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Immerkær 46, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Bestyrelse: Claus Storm Lernø (formand) (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Direktion: David Anthony O'Byrne (direktør) (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-02-01 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Hjemmeside: www.motorbikeeurope.com (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Kontaktoplysninger: dave@motorbikeeurope.com (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Legale ejere: Claus Storm Lernø, DAVO HOLDING ApS, VALI HOLDING ApS, Claus Lernø Holding A/S (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Navne: MOTORBIKEEUROPE A/S (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes ObligatoriskEmail: daveobyrne@gmail.com (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Reelle ejere: Claus Storm Lernø, Vagn Alfred Thomsen, David Anthony O'Byrne (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Stiftere: VVP HOLDING ApS, VALI HOLDING ApS, DAVO HOLDING ApS, Claus Lernø Holding A/S (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Immerkær 46, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Immerkær 46, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-22 tilføjes Hjemmeside: www.motorbikeeurope.com (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-01-22 tilføjes Kontaktoplysninger: dave@motorbikeeurope.com (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-01-21 fjernes Kontaktoplysninger: vagnth@gmail.com (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2019-01-22 tilføjes ObligatoriskEmail: daveobyrne@gmail.com (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-19 tilføjes Legale ejere: Claus Storm Lernø, DAVO HOLDING ApS, VALI HOLDING ApS, Claus Lernø Holding A/S (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2015-10-18 fjernes Legale ejere: DAVO HOLDING ApS, VALI HOLDING ApS, Claus Lernø Holding A/S (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-10-19 tilføjes Reelle ejere: Claus Storm Lernø, Vagn Alfred Thomsen, David Anthony O'Byrne (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2015-06-11 tilføjes Bestyrelse: Claus Storm Lernø (formand) (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2015-06-11 fjernes Bestyrelse: Valter Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2015-06-10 fjernes Bestyrelse: David Anthony O'Byrne (formand) (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2015-06-11 tilføjes Direktion: David Anthony O'Byrne (direktør) (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2015-06-11 fjernes Direktion: Vagn Alfred Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2013-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2013-08-01 fjernes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2013-07-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2013-05-17 tilføjes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2013-05-17 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-12 tilføjes Kontaktoplysninger: vagnth@gmail.com (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2012-11-26 tilføjes Direktion: Vagn Alfred Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2012-11-26 fjernes Direktion: Claus Storm Lernø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Immerkær 46, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2011-02-01 tilføjes Bestyrelse: David Anthony O'Byrne (formand) (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2011-02-01 tilføjes Direktion: Claus Storm Lernø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er internethandel, internetportal, motorcykelrejser, trykning og udgivelse af medier, journalistik og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2011-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2011-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-02-01 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2011-02-01 tilføjes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2011-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2011-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2011-02-01 tilføjes Legale ejere: DAVO HOLDING ApS, VALI HOLDING ApS, Claus Lernø Holding A/S (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2011-02-01 tilføjes Navne: MOTORBIKEEUROPE A/S (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2011-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2011-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2011-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2011-02-01 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 tilføjes Stiftere: VVP HOLDING ApS, VALI HOLDING ApS, DAVO HOLDING ApS, Claus Lernø Holding A/S (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2011-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2011-02-01 tilføjes Vedtægter: 2011-02-01 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2011-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2011-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-05)