Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sædinge By 8, 4970 Rødby (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Sædinge By 8, 4970 Rødby (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2011-02-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SCHIFTER´S EFTF. ApS. (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-03-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-03-10 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB BUCH&NØRGAARD (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sædinge By 8, 4970 Rødby (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2011-02-14 tilføjes Direktion: Ole Christian Sloth Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Schifters eftf. ApS, køb/salg/udlejning af maskiner samt investering af opsparet kapital. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-02-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-14 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2011-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-14 tilføjes Legale ejere: Ole Christian Sloth Rasmussen (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2011-02-14 tilføjes Navne: SCHIFTERS HOLDING ApS (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2011-02-14 tilføjes Reelle ejere: Ole Christian Sloth Rasmussen (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2011-02-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2011-02-14 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB BUCH&NØRGAARD (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2011-02-14 tilføjes Stiftere: Ole Christian Sloth Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-14 tilføjes Vedtægter: 2011-02-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2011-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)