Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-09-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-24 tilføjes Direktion: Helena Margrethe Holm (direktør) (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-11-24 fjernes Direktion: Poul Birger Holm (direktion) (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sneppevej 21, 8723 Løsning (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sneppevej 21, 8723 Løsning (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-09-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-05 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: Roesgaard Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-06-10 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2014-09-03 tilføjes Legale ejere: Helena Margrethe Holm (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2014-09-03 tilføjes Reelle ejere: Helena Margrethe Holm (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2010-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sneppevej 21, 8723 Løsning (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2010-12-27 tilføjes Direktion: Poul Birger Holm (direktion) (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2010-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2010-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-27 tilføjes Navne: HEMH INVEST ApS (offentliggjort 2011-02-13)
Den 2010-12-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-12-27 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2010-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-02-13)
Den 2010-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved besiddelse af kapitalandele i andre selskaber samt anden hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Vedtægter: 2010-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)