Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Revisor | Hvidhvask | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-08-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-07-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-07-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-07-23 fjernes Direktion: Trine Kure Høpfner (direktør) (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-07-23 fjernes Revisor: RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-06-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-07 fjernes Reelle ejere: Jan Asbjørn Olsen (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-12-04 tilføjes Direktion: Trine Kure Høpfner (direktør) (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2019-12-04 fjernes Direktion: Jan Asbjørn Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skinderskovvej 106, 2730 Herlev (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Roholmsvej 12, 2620 Albertslund (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-28 tilføjes Revisor: RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2016-05-28 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2014-06-19 tilføjes Legale ejere: DET GULE PAKHUS ApS (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-06-19 tilføjes Reelle ejere: Jan Asbjørn Olsen, Jan Asbjørn Olsen (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-15 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2012-02-15 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roholmsvej 12, 2620 Albertslund (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2011-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Stensmosevej 24, 2620 Albertslund (offentliggjort 2011-04-27)
Den 2011-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stensmosevej 24, 2620 Albertslund (offentliggjort 2011-04-27)
Den 2011-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvej 21, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-01 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer (offentliggjort 2011-05-06)
Den 2011-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvej 21, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-11 tilføjes Direktion: Jan Asbjørn Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er alarm og kameraovervågning samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-02-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-11 tilføjes Navne: SECURE2YOU ApS (offentliggjort 2011-02-11)
Den 2011-02-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-02-11 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-11 tilføjes Stiftere: Søren Aagaard Irbo, Peter Overby Gjelstrup, DET GULE PAKHUS ApS, Charlotte Kyed, BRIDGEWALL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2011-02-11 tilføjes Vedtægter: 2011-02-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-02-11)
Den 2011-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-23)