Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Agerhatten 16, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-04 fjernes Bestyrelse: Dorthe Thygesen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-04 fjernes Bibranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-04 fjernes Direktion: Michael Thygesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-02-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-04 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-04 fjernes Navne: MOST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-04 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-04 fjernes Stiftere: JDS SCANDINAVIA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-02-09 tilføjes Bibranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerhatten 16, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-08 tilføjes Bestyrelse: Dorthe Thygesen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-08 tilføjes Direktion: Michael Thygesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-02-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-08 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-08 tilføjes Navne: MOST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-08 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-08 tilføjes Stiftere: JDS SCANDINAVIA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren sammen med et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-08 tilføjes Vedtægter: 2011-02-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)