Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2011-02-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: G3 MALERFIRMA ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2019-12-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-01-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-01-01 fjernes Revisor: REVISORERNE I SKALS REG. REVISIONSANPARTSSELSKAB, Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-12-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2016-12-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 33, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2013-09-10)
Den 2013-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Aabrinken 1, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aabrinken 1, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-03 tilføjes Direktion: Claus Søndergaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje selskabsandele i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 tilføjes Legale ejere: Claus Søndergaard Jensen (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2011-02-03 tilføjes Navne: SNORRE HOLDING ApS (offentliggjort 2011-02-03)
Den 2011-02-03 tilføjes Reelle ejere: Claus Søndergaard Jensen (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2011-02-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2011-02-03 tilføjes Revisor: REVISORERNE I SKALS REG. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2011-02-03 tilføjes Stiftere: Claus Søndergaard Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 tilføjes Vedtægter: 2011-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-02-03)
Den 2011-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)